Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gotlandsvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Bestyrelse: Pia Lica Schlanbusch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Direktion: Jørgen Schlanbusch (direktion) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-20 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Navne: ECI-NORDIC A/S (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Stiftere: LICA INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gotlandsvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagland 5, 8250 Egå (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagland 5, 8250 Egå (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-11-20 tilføjes Bestyrelse: Pia Lica Schlanbusch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Direktion: Jørgen Schlanbusch (direktion) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service med maskinel til energisektoren samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-20 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Navne: ECI-NORDIC A/S (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Stiftere: LICA INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-13)