Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Kastanjehaven ApS. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-18 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: PROBUS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: LYSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Stiftere: PROBUS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-23 fjernes Direktion: Henrik Gorm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2014-11-18 tilføjes Direktion: Henrik Gorm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, udvikling heraf samt udlejning af boliger til helårsbeboelse og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-18 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Legale ejere: PROBUS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Navne: LYSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Stiftere: PROBUS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-11-18 tilføjes Vedtægter: 2014-11-18 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)