Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelundsgade 30, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2014-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKTIV NORD ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2020-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SJ Bolig ApS. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 333, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 333, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Josefines Have 109, 9480 Løkken (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Josefines Have 109, 9480 Løkken (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Smalbyvej 55, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smalbyvej 55, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 469, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 469, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-11-17 tilføjes Direktion: Jesper Brix Kjelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, anden investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Brix Kjelgaard (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-11-17 tilføjes Navne: BRIX KJELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brix Kjelgaard (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Stiftere: Jesper Brix Kjelgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Vedtægter: 2014-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)