Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niverødvej 4, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovshoved Havn 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2014-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: IL GABBIANO LANGELINIE ApS. (offentliggjort 2019-09-08)
Den 2014-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 27.08.20 ApS. (offentliggjort 2019-09-08)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 27.08.20 ApS. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive sandwichbar. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-12 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Navne: Nivå Food ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-12 fjernes Navne: LDM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovshoved Havn 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2014-11-15 tilføjes Direktion: Erdal Dag (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive investeringsvirksomhed samt eje anparter og aktier i tilknyttede virksomheder. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2014-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2014-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Legale ejere: Erdal Dag (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-11-15 tilføjes Navne: LDM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2014-11-15 tilføjes Reelle ejere: Erdal Dag (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Stiftere: Erdal Dag (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Vedtægter: 2014-11-15 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2014-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)