Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Jeppesens Alle 13, 2670 Greve (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-19 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Kontaktoplysninger: svende@svende.dk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Navne: SVEND E. 2015 ApS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Stiftere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: svende@svende.dk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Jeppesens Alle 13, 2670 Greve (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-19 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Legale ejere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Navne: SVEND E. 2015 ApS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Reelle ejere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Stiftere: Nils Erik Ellegaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)