Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 83, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-17 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Navne: MEEGO IVS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Stiftere: NOBODY HOLDING IVS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Direktion: Lasse Emil Johnsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 83, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Direktion: Lasse Emil Johnsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som driftselskab og stiftes som datterselskab af Nobody Holding IVS. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-17 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Navne: MEEGO IVS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Stiftere: NOBODY HOLDING IVS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Vedtægter: 2014-11-17 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)