Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Global Adventures Holding ApS. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2017-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Radisekompagniet IVS. (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-08 tilføjes Vedtægter: 2017-12-08 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-08 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bognæsvej 58, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 4, 3. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Kristian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Direktion: Kristian Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GYNTHER LARSEN. NYK. SJ. ApS (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 4, 3. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 4, 3. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 4, 3. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-11-18 tilføjes Direktion: Kristian Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Legale ejere: Laura Josefine Zander Knudsen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2018-07-07)
Den 2014-11-18 tilføjes Navne: KSO INVEST ApS (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-11-18 tilføjes Reelle ejere: Laura Josefine Zander Knudsen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2018-07-07)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-11-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GYNTHER LARSEN. NYK. SJ. ApS (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Stiftere: Kristian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Vedtægter: 2014-11-18 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)