Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2015-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 22, 1157 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-13 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Legale ejere: Sivert Ibbo, Jonas Hartvig Cleemann, Christopher Robin Friis Ouzman (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 12. NOVEMBER 2014 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Stiftere: Sivert Ibbo, Jonas Hartvig Cleemann, Christopher Robin Friis Ouzman (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-18 fjernes Direktion: Jonas Hartvig Cleemann (direktion) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 22, 1157 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Direktion: Jonas Hartvig Cleemann (direktion) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere, drive og udleje fast ejendom samt eje kapitalandele i selskaber der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-13 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Legale ejere: Sivert Ibbo, Jonas Hartvig Cleemann, Christopher Robin Friis Ouzman (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 12. NOVEMBER 2014 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Stiftere: Sivert Ibbo, Jonas Hartvig Cleemann, Christopher Robin Friis Ouzman (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre direktører i forening. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Vedtægter: 2014-11-13 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-03-05)