Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDPROTETIKEREN, HASLEV ApS. (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Catherine Boothsvej 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 43, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 43, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2014-11-14 tilføjes Direktion: Yoo Mee Naja Schytt Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab med besiddelse af kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Legale ejere: Yoo Mee Naja Schytt Jacobsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-11-14 tilføjes Navne: YOO MEE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-11-14 tilføjes Reelle ejere: Yoo Mee Naja Schytt Jacobsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2014-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Stiftere: Yoo Mee Naja Schytt Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Vedtægter: 2014-11-14 (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)