Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: SØREN SVINTH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: SØREN SVINTH HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-05-31 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2015-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 28, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 28, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Søren Baagøe Svinth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: Søren Baagøe Svinth (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: SØREN SVINTH HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Baagøe Svinth (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2014-11-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2014-11-10 tilføjes Stiftere: Søren Baagøe Svinth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)