Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATRIUM Udvikling IVS. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 81, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 tilføjes Hjemmeside: www.atriumarkitekter.dk (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@atriumarkitekter.dk (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-08 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophie Brahes Gade 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Vedtægter: 2017-11-21 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-13 tilføjes Direktion: Mikael Krøll (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Steen von Fyren Kieler (direktion) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-13 tilføjes Legale ejere: Mikael Krøll (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-13 fjernes Legale ejere: Claes Høgly, Steen von Fyren Kieler, Otto Kristian Krarup Hansen, Lars Frimer Andersen, Jan Leonhardt Jensen, Peter Jørgen Grumstrup Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-12 fjernes Legale ejere: Mikael Krøll (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Mikael Krøll (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-13 fjernes Bestyrelse: Claes Høgly (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 fjernes Bestyrelse: Bianna Huang Thulin (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-10-31 fjernes Bestyrelse: Finn Christian Strabo (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-08-24 fjernes Bestyrelse: Jan Oberg Utzon (formand) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-05-27 tilføjes Bestyrelse: Trolle von Fyren Sloth Kieler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-05-27 fjernes Bestyrelse: Susanne Kongsted (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-03-31 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-03-31 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophie Brahes Gade 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Bestyrelse: Susanne Kongsted (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-11-13 tilføjes Direktion: Steen von Fyren Kieler (direktion) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og rådgivningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Legale ejere: Mikael Krøll, Claes Høgly, Steen von Fyren Kieler, Otto Kristian Krarup Hansen, Lars Frimer Andersen, Jan Leonhardt Jensen, Peter Jørgen Grumstrup Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Navne: ATRIUM ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2014-11-14)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2014-11-13 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-11-13 tilføjes Stiftere: KIELER ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden og i hans forfald med m2 andre bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Vedtægter: 2014-11-13 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-14)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)