Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre arbejde vedrørende administrationsydelser samt andet efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2014-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BROCH-LIPS HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORA CHARTERING A/S. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BP CONTRACTORS A/S. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PL SPEDITION A/S. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRANS EUROPEAN NETWORK ApS. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VARME TILBUD ApS. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Erngaard Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CNJ-HORSENS A/S. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Elbilernes Hus ApS. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Ingemanns Industri- og Storvognslakering ApS. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: SCAN LAST DANMARK A/S. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: SCAN LAST EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET HOVMARKSVEJ 95 HORSENS ApS. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2017-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kystvejens Erhvervspark A/S. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2019-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUND & LIPS ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KORSBJERG TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CBJ Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scan Last Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DST HORSENS ApS. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordøstpassagen 32, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, st. 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 44, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-09-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 57.948,00 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Caroline Broch-Lips, Michelle Broch-Lips (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-26 fjernes Legale ejere: Caroline Broch-Lips, Michelle Broch-Lips (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-27 tilføjes Navne: BROCH-LIPS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-26 fjernes Navne: BROCH-LIPS HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-27 tilføjes Vedtægter: 2015-11-27 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2014-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kbl@scanlast.dk (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-11-13 tilføjes Legale ejere: Caroline Broch-Lips, Michelle Broch-Lips, Kim Ole Broch-Lips (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-11-13 tilføjes Reelle ejere: Kim Ole Broch-Lips (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 44, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Kim Ole Broch-Lips (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2014-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Navne: BROCH-LIPS HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-11-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2014-11-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2014-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2014-11-11 tilføjes Stiftere: Kim Ole Broch-Lips (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)