Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2019-07-02 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Abdul Jalil Bahadori (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 tilføjes Direktion: Abdul Jalil Bahadori (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-09-28 fjernes Direktion: Vahid Abbasi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-28 tilføjes Legale ejere: Abdul Jalil Bahadori (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-27 fjernes Legale ejere: Vahid Abbasi (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 20, 1. b., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 20, 1. b., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebæk Søpark 3, 6. 609., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebæk Søpark 3, 6. 609., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-11-13 tilføjes Direktion: Vahid Abbasi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at købe og sælge fødevarer via import og eksport. Branche kode 46.39.00 Selskabets sekundære formål er køb og salg af elektronik, yde kontorservice og transportvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-13 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Legale ejere: Vahid Abbasi (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-11-13 tilføjes Navne: VK TRADE ApS (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Stiftere: Vahid Abbasi (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-11-13 tilføjes Vedtægter: 2014-11-13 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)