Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Runi Hammer | 28.11.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Runi Hammer | 07.11.2014 | 27.11.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Kryger Aggerholm | 18.11.2014 | bestyrelse |
Thomas Bruno Pedersen | 18.11.2014 | formand |
Runi Hammer | 07.11.2014 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bjarne Haugaard | 18.11.2014 | 26.06.2017 | bestyrelse |
Jesper Flemming Hansen | 07.11.2014 | 18.11.2014 | bestyrelse |