Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IVs Vej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 57, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 57, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 16, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Holboll@hotmail.com (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 16, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Karen Holbøll (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed med maskiner og fast ejendom, entreprenørvirksomhed og herudover finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: Anders Grønnern Holbøll, Karen Holbøll (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: AHKH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Grønnern Holbøll, Karen Holbøll (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2014-11-10 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)