Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: WEIBEL SCIENTIFIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Bestyrelse: Thomas Øiseth Munkholm (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Direktion: Thomas Øiseth Munkholm (direktion) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: 3L A/S (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Reelle ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Stiftere: WEIBEL SCIENTIFIC A/S (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-11-02 tilføjes Legale ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2016-11-01 fjernes Legale ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm, Erik Tingleff Larsen (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Bestyrelse: Tina Munkholm Larsen Møller (formand) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2015-09-03 fjernes Bestyrelse: Erik Tingleff Larsen (formand) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-09-02 fjernes Bestyrelse: Tina Munkholm Larsen Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-10-29 tilføjes Bestyrelse: Tina Munkholm Larsen Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Thomas Øiseth Munkholm (direktion) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm, Erik Tingleff Larsen (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: 3L A/S (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Reelle ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: WEIBEL SCIENTIFIC A/S (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)