Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmandsvænget 2, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Direktion: Janus Corneliussen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-01 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Legale ejere: LIUS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: SERVERSURPLUS.DK IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Reelle ejere: Janus Corneliussen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 tilføjes Direktion: Janus Corneliussen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2017-06-17 fjernes Direktion: Trine Schwartz Riiskjær (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmandsvænget 2, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmandsvænget 2, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmandsvænget 2, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevænget 16, 2. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-04-04)
Den 2015-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2015-04-04 tilføjes Vedtægter: 2015-04-04 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevænget 16, 2. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-04-04)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-12 tilføjes Legale ejere: LIUS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-12 tilføjes Reelle ejere: Janus Corneliussen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Trine Schwartz Riiskjær (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2014-12-11 fjernes Direktion: Henrik Holm Vinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: SERVERSURPLUS.DK IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-10 fjernes Navne: FORREGISTRERET 1106 IVS (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-04-04)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2015-04-04)
Den 2014-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-11-01 tilføjes Direktion: Henrik Holm Vinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-01 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Navne: FORREGISTRERET 1106 IVS (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)