Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Binavne | ||||
Kapital | Vedtægter | Navne | Hovedbranche | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Binavne: Dalum Dyreklinik ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-17 tilføjes Vedtægter: 2022-03-17 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Navne: Favna ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 fjernes Navne: Vølund Dyreklinikker ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Vedtægter: 2021-03-18 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive almen smådyr dyrlægepraksis, handel med veterinære produkter m.v. samt anden hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 tilføjes Navne: Vølund Dyreklinikker ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-12-15 fjernes Navne: VØLUND INVEST 2014 ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2015-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Valdemars Vej 27, 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-07 tilføjes Direktion: Jens Simon Brandtberg Vølund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2014-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Legale ejere: DEG INVEST ApS (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2014-11-07 tilføjes Navne: VØLUND INVEST 2014 ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2014-11-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Simon Brandtberg Vølund (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-11-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-11-07 tilføjes Stiftere: DEG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Vedtægter: 2014-11-07 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)