Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Revisor | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 15, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 15, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive driftsforretning i forbindelse med udlejning af ejendomme m.m. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Millarddrift@gmail.com (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: kenneth.millard@envistaforensics.dk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 tilføjes Navne: Millard drift ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: FRIIS OG MILLARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-05-16 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 fjernes Direktion: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 15, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 43, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kenneth.millard@envistaforensics.dk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Kenneth Millard, MILLARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Kenneth Millard (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Millard (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Kenneth Millard (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-12-03 tilføjes Legale ejere: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Millard (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Millard, Lars Bong Mønsted Bruun Friis (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2015-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 43, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2015-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klitvej 21, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-11 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klitvej 21, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre danske kapitalselskaber. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: FRIIS OG MILLARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Stiftere: MILLARD HOLDING ApS, LBMF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)