Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2014-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: QAMPO ApS. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: QAMPO ApS. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: QAMPO ApS. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QAMPO ApS. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-09-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Havvej 23, 8250 Egå (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredevej 12, 8250 Egå (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ali@khatam.dk (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredevej 12, 8250 Egå (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Ali Khatam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: Ali Khatam (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: MAALI HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Reelle ejere: Ali Khatam (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Stiftere: Ali Khatam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)