Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET PER LAUSTRUP ApS. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2018-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Domus Estate ApS. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt formueadministration. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Per Laustrup, Birke Alle 18, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Vedtægter: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birke Allé 18, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Per Laustrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: Per Laustrup (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: PER LAUSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-10 tilføjes Reelle ejere: Per Laustrup (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Stiftere: Per Laustrup (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)