Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGNGARAGEN ApS. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 82, 8680 Ry (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Direktion: Silas Berrios Munoz (direktion) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-05 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Hjemmeside: www.mechwiper.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@webdepotet.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: K. GJESSING HOLDING ApS, Silas Berrios Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Navne: MECH WIPERS IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Silas Berrios Munoz, Kristian Kjær Gjessing (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Stiftere: Silas Berrios Munoz, Kristian Kjær Gjessing (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 82, 8680 Ry (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 82, 8680 Ry (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 tilføjes Legale ejere: Silas Berrios Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-11-28 fjernes Legale ejere: Silas Berrios Munoz (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: K. GJESSING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: Kristian Kjær Gjessing (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 82, 8680 Ry (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sygehusvej 9, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-04-29 tilføjes Hjemmeside: www.mechwiper.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@webdepotet.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-01-28 tilføjes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2015-01-28 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sygehusvej 9, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sygehusvej 9, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sygehusvej 9, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-12 tilføjes Navne: MECH WIPERS IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-11 fjernes Navne: MECH WIPERS IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-05 tilføjes Navne: MECH WIPERS IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-12 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-12 tilføjes Vedtægter: 2014-11-12 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-05 tilføjes Direktion: Silas Berrios Munoz (direktion) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-05 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Legale ejere: Kristian Kjær Gjessing, Silas Berrios Munoz (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-11-05 tilføjes Reelle ejere: Silas Berrios Munoz, Kristian Kjær Gjessing (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2014-11-05 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 tilføjes Stiftere: Silas Berrios Munoz, Kristian Kjær Gjessing (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2014-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)