Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: H2H ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Rentspace IVS. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Rentspace IVS. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 56, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Navne: GABOCHINO HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Reelle ejere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Stiftere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-11-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-06-26 Statstidende Dekret
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-02-03 fjernes Direktion: Stig Rosenberg Holte (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-06-14 fjernes Bestyrelse: Stine Jordt Lillegaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-11-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2015-11-27 tilføjes Bestyrelse: Stine Jordt Lillegaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-11-27 tilføjes Vedtægter: 2015-11-27 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-11-07 tilføjes Legale ejere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-11-07 tilføjes Reelle ejere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2014-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 56, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Direktion: Stig Rosenberg Holte (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med AllEvents IVS og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2014-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Navne: GABOCHINO HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Stiftere: Stig Rosenberg Holte (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2014-11-07 tilføjes Vedtægter: 2014-11-07 (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2014-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)