Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Revision fravalgt | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 8, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 8, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Rene Aggerholm (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 Statstidende Dekret
Den 2020-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 8, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Elektronvej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 tilføjes Direktion: Rene Aggerholm (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-07-29 fjernes Direktion: Bayram Bulduk (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 tilføjes Legale ejere: Rene Aggerholm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 fjernes Legale ejere: Bayram Bulduk (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 tilføjes Reelle ejere: Rene Aggerholm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 fjernes Reelle ejere: Bayram Bulduk (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-12-05 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-12-05 tilføjes Vedtægter: 2019-12-05 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-11-18 tilføjes Direktion: Bayram Bulduk (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-11-13 fjernes Direktion: Bayram Bulduk (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-23 tilføjes Direktion: Bayram Bulduk (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-23 fjernes Direktion: Metin Bulduk (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-23 tilføjes Legale ejere: Bayram Bulduk (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-02-23 fjernes Legale ejere: GTD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-23 tilføjes Reelle ejere: Bayram Bulduk (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-02-23 fjernes Reelle ejere: Metin Bulduk (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Metin Bulduk (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Ihsan Korkmaz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Metin Bulduk (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Ihsan Korkmaz (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-14 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-03-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elektronvej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 32, 5. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 32, 5. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Broenge 4-6, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broenge 4-6, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 30, 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2014-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 30, 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2014-10-24 tilføjes Direktion: Ihsan Korkmaz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-24 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Legale ejere: GTD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2014-10-24 tilføjes Navne: GREVE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-10-24 tilføjes Reelle ejere: Ihsan Korkmaz (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2014-10-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2014-10-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-10-24 tilføjes Stiftere: GTD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)