Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Espen Bjarte Høiby (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-03 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: OSM Aviation Ltd. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Navne: OSM AVIATION DENMARK ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Espen Bjarte Høiby (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Stiftere: Aase Kirstine Mikkelsen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-08-10 tilføjes Direktion: Espen Bjarte Høiby (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-21 fjernes Direktion: Anders Bonde Bakken (direktør) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-12-31 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Anders Bonde Bakken (direktør) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-02-28 fjernes Direktion: Espen Bjarte Høiby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2017-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-11-03 tilføjes Direktion: Espen Bjarte Høiby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og formidling af personale til luftfartsvirksomhed, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-03 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Legale ejere: OSM Aviation Ltd. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Navne: OSM AVIATION DENMARK ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Reelle ejere: Espen Bjarte Høiby (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Stiftere: Aase Kirstine Mikkelsen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Vedtægter: 2014-11-03 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)