Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christian Lykke Lyngsø | 07.11.2014 | |
Lars Lundorff | 07.11.2014 | |
Tom Lundorff | 07.11.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LUNDORFF HOLDING ApS (CVR 25203844) | NORMAL | 29.06.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Lundorff | 01.01.2016 | 02.01.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
LUNDORFF HOLDING ApS (CVR 25203844) | 01.07.2015 | 28.06.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lars Lundorff | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |