Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Binavne | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2014-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MPP Finans A/S. (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DET GAMLE SEMINARIUM A/S. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2014-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: MPP GIH A/S. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2014-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordstern ApS. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: OPP P-HUS HORSENS A/S. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2014-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: OPP P-HUS SILKEBORG A/S. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2014-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DRIFTSSELSKABET OPP SVENDBORG A/S. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: OPP P-Hus Skejby A/S. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Strandholmen A/S. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2017-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Valdemars Have A/S. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet CMØ 4 ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet R6 A/S. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2017-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: OPP CMØ A/S. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2017-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M+ PH I A/S. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Strandlodsvej 15 ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M+ PH II A/S. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2021-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Projektselskabet CMØ ApS. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2022-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OPP CMØ A/S. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet R6 A/S. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rådhustorvet Holding A/S. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mplus.dk (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-11-28 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-11-27 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen, Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-09-24 tilføjes Legale ejere: M+ III A/S (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-24 fjernes Legale ejere: M+ Invest ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 fjernes Bestyrelse: Peter Heide Wessel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-03-01 tilføjes Bestyrelse: Bettina Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-01-31 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Binavne: CASA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Direktion: Claus Porsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 fjernes Direktion: Per Christian Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-16 tilføjes Navne: MPP Holding I A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-15 fjernes Navne: CASA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Heide Wessel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Storgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: Rosengreen Horsens Holding ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-09-21 fjernes Legale ejere: ROSENGREEN HORSENS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2014-11-04 tilføjes Bestyrelse: Michael Storgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Direktion: Per Christian Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at investere i virksomheder inden for projektudvikling, byggeri og fast ejendom samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Legale ejere: ROSENGREEN HORSENS HOLDING ApS, M+ Invest ApS, METRO HOLDING ApS, THINK BIGGER MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Navne: CASA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2014-11-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Stiftere: THINK BIGGER MANAGEMENT A/S, ROSENGREEN HORSENS HOLDING ApS, METRO HOLDING ApS, M+ Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)