Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Bestyrelse: Per Jessen (formand) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-04 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Legale ejere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Navne: SKAGENSGADE, HØJE TAASTRUP ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Stiftere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Bestyrelse: Per Jessen (formand) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af ejendomme, opførelse af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-04 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Navne: SKAGENSGADE, HØJE TAASTRUP ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Stiftere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)