Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-24 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2014-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ZP Group ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZP Group ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2018-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ahlmann's Oil ApS. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saunte Bygade 46, st., 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 228, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 228, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 71, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 71, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Lene Ahlmann Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: Zarko Ahlmann Svensson (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: AHLMANN'S HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Reelle ejere: Zarko Ahlmann Svensson (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: Zarko Ahlmann Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)