Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solevadvej 18, 5690 Tommerup (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Billesgade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kstm1991@gmail.com (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2023-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: kstm@mail.tele.dk (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billesgade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-11-02 tilføjes Direktion: Tina Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt ejendomsadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kstm@mail.tele.dk (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2014-11-02 tilføjes Legale ejere: VICSAR GROUP ApS (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2014-11-02 tilføjes Navne: KT REAL ESTATE ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-02 tilføjes Reelle ejere: Kasper Lundgaard Sørensen (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2014-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Stiftere: VICSAR GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Vedtægter: 2014-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)