Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab, Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2014-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab, Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2016-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-08 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab, Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab, Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 22, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-03 tilføjes Direktion: Nicolaj Willer Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Willer Laursen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-11-03 tilføjes Navne: NICOLAJ LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-03 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Willer Laursen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-11-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-11-03 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-11-03 tilføjes Stiftere: Nicolaj Willer Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Vedtægter: 2014-11-03 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)