Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NICHOLAISEN A/S. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: NichoBiehl Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NichoBiehl Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 5, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Biehl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Biehl (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-11-01 tilføjes Navne: THOMAS BIEHL HOLDING II ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Biehl (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-11-01 tilføjes Stiftere: Thomas Biehl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Vedtægter: 2014-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)