Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Djernæs Nielsen(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Langeland-Knudsen(virk.: 43) | 20,93 % | 20,93 % | 20,93 % | 39,53 % |
Bjarne Henning Jensen(virk.: 38) | 0 % | 2,63 % | 10,53 % | 28,95 % |
Mogens Nielsen(virk.: 38) | 0 % | 0 % | 2,63 % | 5,26 % |
Ulla Falk Langeland-Knudsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 25,00 % | 25,00 % |
Kwadwo Pinamang Swiatecki Adu(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Frederik Egholm Braad(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 7,69 % | 23,08 % |
Frederik Güldner Kolenda(virk.: 22) | 4,55 % | 9,09 % | 13,64 % | 13,64 % |
Michael Frank(virk.: 47) | 17,02 % | 23,40 % | 36,17 % | 51,06 % |
Henrik Kähler(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 4,55 % | 4,55 % |
Carsten Kähler(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Hay Huynh(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 7,09 % | 9,05 % | 15,16 % | 26,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Djernæs Nielsen | 01.01.2007 | Ålandsgade 57, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Langeland-Knudsen | 01.01.2007 | Esplanaden 28, 1263 København K |
Mogens Nielsen | 01.01.2007 | Fredensvej 25, 2920 Charlottenlund |
Bjarne Henning Jensen | 01.01.2007 | Oksemosen 10, 2840 Holte |
Michael Frank | 20.10.2014 | Krimsvej 1B, 2300 København S |
Henrik Kähler | 01.08.2015 | Donsevej 2, 2970 Hørsholm |
Frederik Güldner Kolenda | 01.06.2017 | Vinrankevej 10, 2900 Hellerup |
Frederik Egholm Braad | 25.04.2019 | Bakkevej 21, 3450 Allerød |
Kwadwo Pinamang Swiatecki Adu | ||
Ulla Falk Langeland-Knudsen | 31.12.2023 | Mosehøjvej 43, 2920 Charlottenlund |
Hay Huynh | 06.01.2024 | Sankt Thomas Alle 6, 1824 Frederiksberg C |
Carsten Kähler |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Hiddenheroes ApS | 38246585 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Panda Fintech Hub ApS | 43285785 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Panda Nordic ApS | 43350013 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Safe Online Aps | 38589962 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.11.2014 | 1,37 (km) | Amagertorv 27, 1160 København K | Njalsgade 19D, 2300 København S |
22.04.2015 | 2,99 (km) | Njalsgade 19D, 2300 København S | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K |
01.02.2018 | 8,01 (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K | Bygmestervej 10, 2400 København NV |
05.10.2020 | 9,27 (km) | Bygmestervej 10, 2400 København NV | Ålandsgade 57, 2300 København S |
11.01.2021 | 6,37 (km) | Ålandsgade 57, 2300 København S | Nørrebrogade 47, 2200 København N |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.07.2024 og angivet som gældende fra 23.10.2014 (3518 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AC Holdings ApS | 41440023 |
AC Holding Sjælland ApS | 41300108 |
AC HORNBAEK ApS | 27151809 |
AC Horses | 26498228 |
AC Hougaard Holding ApS | 43466240 |
A CHR JØRGENSEN/ELSE MARIE GOTH | 16374601 |
ACHROME HOLDING ApS | 32086039 |
Achton.net | 36227001 |
ACHTON A/S | 10980690 |
ACHTON BECH | 15068337 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Djernæs Nielsen(virk.: 4) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Langeland-Knudsen(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 |
Bjarne Henning Jensen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 |
Mogens Nielsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Ulla Falk Langeland-Knudsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kwadwo Pinamang Swiatecki Adu(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Frederik Egholm Braad(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Frederik Güldner Kolenda(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Michael Frank(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 |
Henrik Kähler(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Carsten Kähler(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hay Huynh(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 47 % | 0 % | 2 % | 24 % | 19 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Djernæs Nielsen(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 43 % | 14 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Langeland-Knudsen(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 11 | 4 | 10 |
Bjarne Henning Jensen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 5 | 1 | 3 |
Mogens Nielsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 10 | 1 | 1 |
Ulla Falk Langeland-Knudsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kwadwo Pinamang Swiatecki Adu(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 9 | 2 | 9 |
Frederik Egholm Braad(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 1 | 2 | 0 |
Frederik Güldner Kolenda(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 7 | 0 | 7 |
Michael Frank(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 1 | 0 | 2 |
Henrik Kähler(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 2 | 5 | 7 |
Carsten Kähler(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 1 | 9 |
Hay Huynh(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sum | 224 | 56 | 17 | 51 |
Pct. | 64 % | 16 % | 5 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |