Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stadion 4, 4930 Maribo (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 2, 4600 Køge (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lidsoe@mail.dk (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: cc@ccejendomme.com (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-28 tilføjes Direktion: Anders Nordtorp Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Direktion: Carl Richard Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2014-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEAM SYDHAVSØERNE A/S. (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: HRT Business Partner ApS. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HRT Business Partner ApS. (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2024-04-16 tilføjes Bestyrelse: Jan Lynge Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Bestyrelse: Jan Lynge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-16 tilføjes Legale ejere: Corpsol Partners Holding S.A.R.L. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Corpsol Partners Holding S.A.R.L. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 fjernes Bestyrelse: Simon Ahlfeldt Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.754.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: SLOTH JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-06 fjernes Legale ejere: KS HOLDING MARIBO ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-16 tilføjes Legale ejere: Tom Rasmussen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2019-01-16 fjernes Legale ejere: Anders Wihlborg Hansen (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-10-09 fjernes Legale ejere: BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-09-19 tilføjes Legale ejere: Corpsol Partners Holding S.A.R.L. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-09-19 fjernes Legale ejere: Lasti S.A.R.L. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: Corpsol Partners Holding S.A.R.L. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-08-18 tilføjes Legale ejere: Lasti S.A.R.L., Pieter Spaans (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-08-17 fjernes Legale ejere: Lasti S.A.R.L. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 2, 4600 Køge (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2015-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 2 b., 4600 Køge (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Lasti S.A.R.L., Corpsol Partners Holding S.A.R.L., BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S, Anders Wihlborg Hansen, NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.504.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Vedtægter: 2015-06-03 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 2 b., 4600 Køge (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stadion 4, 4930 Maribo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: cc@ccejendomme.com (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2014-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stadion 4, 4930 Maribo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Bestyrelse: Simon Ahlfeldt Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-21 tilføjes Direktion: Carl Richard Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Team Sydhavsøerne A/S, CVR.nr. 27 14 42 17 og hermed relaterede og beslægtede områder, som besluttet af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Legale ejere: KS HOLDING MARIBO ApS, LASTI ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2014-10-21 tilføjes Navne: TSØ HOLDING A/S (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2014-10-21 tilføjes Stiftere: Carl Richard Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)