Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-11 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-09-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Aldona Magdalena Kristensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Aldona Magdalena Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-12-29 fjernes Direktion: Anders Evald Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ak@biic.dk (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: sek@valdsoe.dk (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Anders Evald Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-11-01 fjernes Direktion: Svend Evald Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: A.E.K. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: SEK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2016-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Høedvej 11, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre en samlet løsning til undergulve, bestående af isolering og udlæg af slidlag. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sek@valdsoe.dk (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-06 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: SEK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-04-05 fjernes Legale ejere: LAS-INDEX ApS, SEK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Lars Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-11 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-08 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høedvej 11, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2014-10-30 tilføjes Direktion: Lars Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, salg m.m. af IT-hardware og IT-software samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Legale ejere: LAS-INDEX ApS, SEK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-30 tilføjes Navne: BIIC ApS (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-10-30 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-10-30 tilføjes Stiftere: SEK HOLDING ApS, LAS-INDEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-10-30 tilføjes Vedtægter: 2014-10-30 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)