Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: KLAP FILM ApS. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MAYDAY FILM A/S. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivar Huitfeldts Gade 36, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Direktion: Viktor Sloth Schroeder (direktion) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: vsloth@gmail.com (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Legale ejere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Navne: VIKMAR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Reelle ejere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Stiftere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-17 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-07-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivar Huitfeldts Gade 36, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: vsloth@gmail.com (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 19, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-14)
Den 2014-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 19, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-14)
Den 2014-10-28 tilføjes Direktion: Viktor Sloth Schroeder (direktion) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Legale ejere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Navne: VIKMAR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Reelle ejere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Stiftere: Viktor Sloth Schroeder, Martin Allin Strandgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)