Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 114, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 114, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2014-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRECHMANN ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-12 fjernes Direktion: Franz Ludwig Brechmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 114, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 2, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 2, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2014-10-31 tilføjes Direktion: Franz Ludwig Brechmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Legale ejere: Benedikte Louise Brechmann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-31 tilføjes Navne: BLB FINANS ApS (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Reelle ejere: Benedikte Louise Brechmann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Stiftere: Benedikte Louise Brechmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Vedtægter: 2014-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)