Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Bjerre Rasmussen | 30.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rajiv Banerjee | 19.02.2016 | 30.05.2024 | direktør |
Kim Roed Jensen | 31.10.2014 | 19.02.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Bjerre Rasmussen | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne Vinther Morant | 30.05.2024 | formand |
Kim Roed Jensen | 31.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Vinther Morant | 19.05.2022 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Bjerre Rasmussen | 31.10.2014 | 29.05.2024 | formand |
Preben Bang Henriksen | 31.10.2014 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |