Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Buris Vej 4, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: lichtel@live.dk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: PP10012019H ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Navne: PP10012019 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Reelle ejere: Tim Licht Jensen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Stiftere: PP10012019H ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 fjernes Direktion: Tim Licht Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: PP10012019 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-09 fjernes Navne: LICHT EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-03-06 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Buris Vej 4, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Tim Licht Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor El-installation, investering og finansiering, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lichtel@live.dk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: PP10012019H ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: LICHT EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2014-10-29 tilføjes Reelle ejere: Tim Licht Jensen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: PP10012019H ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)