Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | ||||
Binavne | Navne | Revision fravalgt | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Helsteds Vej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@scandinavias.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@scandinavias.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-04-22 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Linda Bolwig Huusmann, Christian Geer Schøn (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-09-29 fjernes Legale ejere: Christian Geer Schøn, Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Linda Bolwig Huusmann, Christian Geer Schøn (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-09-29 fjernes Reelle ejere: Christian Geer Schøn, Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-10 tilføjes Hjemmeside: www.scandinavias.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 fjernes Hjemmeside: www.nordictreehouse.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@scandinavias.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2019-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@nordictreehouse.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport samt engros- og detailhandel med varer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Geer Schøn (formand) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Christian Geer Schøn (direktør) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-01 tilføjes Binavne: Nordic Treehouse ApS (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2018-04-01 tilføjes Navne: Scandinavias ApS (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2018-04-01 tilføjes Vedtægter: 2018-04-01 (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-03-31 fjernes Navne: NORDIC TREEHOUSE ApS (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-01-05 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansvej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsvangen 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Klaus Bolwig Huusmann (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 tilføjes Legale ejere: Christian Geer Schøn, Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-10-04 fjernes Legale ejere: Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-05 tilføjes Reelle ejere: Christian Geer Schøn, Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-21 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-25 tilføjes Direktion: Christian Geer Schøn (direktør) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Linda Bolwig Huusmann (direktør) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsvangen 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 25, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Hjemmeside: www.nordictreehouse.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordictreehouse.dk (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Linda Bolwig Huusmann (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2015-11-29 fjernes Legale ejere: Linda Bolwig Huusmann, Jørgen Krarup Mogensen (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Krarup Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-06 tilføjes Direktion: Linda Bolwig Huusmann (direktør) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-12-07 tilføjes Legale ejere: Linda Bolwig Huusmann, Jørgen Krarup Mogensen (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 25, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-10-30 tilføjes Direktion: Jørgen Krarup Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport samt handel med varer i Danmark og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Navne: NORDIC TREEHOUSE ApS (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2014-10-30 tilføjes Stiftere: Jørgen Krarup Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-10-30 tilføjes Vedtægter: 2014-10-30 (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)