Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 tilføjes Direktion: Susanne Joan Myhre Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 fjernes Direktion: Mads Myhre Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2014-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: METROPARK ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2017-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Parkör ApS. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Danroad ApS. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Parkör ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Parkör ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danroad ApS. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Joan Myhre Petersen, Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Susanne Joan Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Susanne Joan Myhre Petersen, Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Susanne Joan Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hibiscusvej 114, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-11-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 299, 5462 Morud (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2014-10-31 tilføjes Direktion: Mads Myhre Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2014-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Legale ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2014-10-30 tilføjes Legale ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-30 fjernes Legale ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-10-31 tilføjes Navne: MMP ODENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2014-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Stiftere: Mads Myhre Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Vedtægter: 2014-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)