Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 6, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-07 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Navne: JENSENS SERVICE IVS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Stiftere: Leif Nøhr Jensen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Leif Nøhr Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 6, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Direktion: Leif Nøhr Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med service og transport. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-07 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Navne: JENSENS SERVICE IVS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Stiftere: Leif Nøhr Jensen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-10-07 tilføjes Vedtægter: 2014-10-07 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)