Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Patrick David Bachmann(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Josephine Bachmann Vildgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Lea Pernille Scheftelowitz(virk.: 8) Dir. | 50,00 % | 62,50 % | 62,50 % | 75,00 % |
Pct. | 13,89 % | 16,67 % | 16,67 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Josephine Bachmann Vildgaard | 02.03.2015 | Engvej 69A, 2300 København S |
Lea Pernille Scheftelowitz | 11.12.2015 | |
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann | 01.08.2021 | Sankt Thomas Alle 15, 1824 Frederiksberg C |
Patrick David Bachmann | 27.04.2022 | Østerbrogade 54A, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LEA'S KITCHEN ApS | 36420324 | NORMAL | Organisering af kongresser, messer og udstillinger (823000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.09.2016 | 6,06 (km) | Store Kongensgade 130, 1264 København K | Engvej 69A, 2300 København S |
25.10.2018 | 0,00 (km) | Engvej 69A, 2300 København S | Engvej 69A, 2300 København S |
LEA'S KITCHEN ApS. |
Sidst opdateret den 30.10.2014 og angivet som gældende fra 28.10.2014 (3628 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LE3M HOLDING ApS | 31276160 |
LE34 GRUPPEN LANDINSPEKTØRAKTIESELSKAB | 27758592 |
LE34 TELE A/S | 20683880 |
Lea & People | 40372598 |
LEA'S KITCHEN ApS | 36420324 |
Lea-Louises Kager | 42340855 |
LEA-R-N A/S | 28894406 |
Lea-S ApS | 39213281 |
LEA | 42129704 |
Lea Amînak` | 31296838 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick David Bachmann(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Josephine Bachmann Vildgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lea Pernille Scheftelowitz(virk.: 8) Dir. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Pct. | 56 % | 0 % | 6 % | 17 % | 17 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Patrick David Bachmann(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 14 | 1 | 14 |
Josephine Bachmann Vildgaard(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 9 | 0 | 9 |
Lea Pernille Scheftelowitz(virk.: 8) Dir. | 3 | 4 | 1 | 1 |
Sum | 6 | 28 | 2 | 26 |
Pct. | 10 % | 45 % | 3 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |