Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Stiftere | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TUEN TRADE ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2018-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: JA Blikfang ApS. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 17, 9492 Blokhus (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 17, 9492 Blokhus (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-04 fjernes Stiftere: Jesper Ziwes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Legale ejere: Britt Bøje Ziwes, Jesper Ziwes (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-10-31 tilføjes Reelle ejere: Britt Bøje Ziwes, Jesper Ziwes (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 17, 9492 Blokhus (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-10-30 tilføjes Direktion: Britt Bøje Ziwes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Navne: ZIWES HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Stiftere: Jesper Ziwes, Jesper Ziwes, Britt Bøje Ziwes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Vedtægter: 2014-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)