Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Peter Fønslev-Andersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Stiftere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 2 IVS. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fønslev Consult IVS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 3 IVS. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 2 IVS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 3 IVS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 2 IVS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 3 IVS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Andersen.international IVS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 2 IVS. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte2018 - 3 IVS. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2015-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 41, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 41, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Peter Fønslev-Andersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)