Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 101, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: URBAN BYG ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Reelle ejere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Stiftere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Nikola Nadarevic (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 101, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusdalen 31, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusdalen 31, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-10-16 tilføjes Direktion: Nikola Nadarevic (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre byggeopgaver samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-16 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Legale ejere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Navne: URBAN BYG ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Reelle ejere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Stiftere: Nikola Nadarevic (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)