Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Revisor | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-08-10 tilføjes Direktion: Caspar Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-10 fjernes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-20 tilføjes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-04-20 fjernes Direktion: Marc-Daniel Pamin (direktør) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-20 tilføjes Vedtægter: 2021-04-20 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Marc-Daniel Pamin (direktør) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Jan Kvolbæk Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: ASPER DENMARK HOLDINGS ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: NREP NSF II Holding 2 S.à r.l., RSP Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jan Kvolbæk Poulsen i forening med Rasmus Nørgaard, eller af Jan Kvolbæk Poulsen i forening med Rune Højby Kock, eller af Stephan Sørensen i forening med Rasmus Nørgaard, eller af Stephan Sørensen i forening med Rune Højby Kock eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-27 tilføjes Direktion: Rune Højby Kock (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: NREP NSF II Holding 2 S.à r.l., RSP Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-26 fjernes Legale ejere: RSP Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 fjernes Bestyrelse: Ingolv Høyland (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-02-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2017-01-15 tilføjes Legale ejere: RSP Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-01-15 fjernes Legale ejere: REMA Etablering A/S (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET VESTERPORT ODENSE ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET VESTERPORT ODENSE A/S (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Bestyrelse: Ingolv Høyland (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Jan Kvolbæk Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, indgå aftale om, udleje og forestå udvikling af fast ejendom eller dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: REMA Etablering A/S (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET VESTERPORT ODENSE A/S (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: REMA Etablering A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)