Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Fuursted Kok Lyskjær | 31.05.2019 | direktør |
Daniel Bach Jørgensen | 14.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Jacobsen | 14.09.2017 | 31.05.2019 | adm. dir |
Kevin Refvik | 14.09.2017 | 31.05.2019 | direktør |
Thomas Jacobsen | 22.10.2014 | 01.09.2017 | direktion |
Kevin Refvik | 22.10.2014 | 01.09.2017 | direktion |
Daniel Bach Jørgensen | 22.10.2014 | 01.09.2017 | direktion |
Sabina Svane Sørensen | 22.10.2014 | 03.07.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kevin Refvik | 14.09.2017 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Bach Jørgensen | 14.09.2017 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jacobsen | 14.09.2017 | 31.05.2019 | formand |
Thomas Jacobsen | 22.10.2014 | 01.09.2017 | bestyrelse |
Kevin Refvik | 22.10.2014 | 01.09.2017 | bestyrelse |
Daniel Bach Jørgensen | 22.10.2014 | 01.09.2017 | bestyrelse |
Sabina Svane Sørensen | 22.10.2014 | 28.08.2017 | bestyrelse |