Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Ibs Gade 49, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jess.hasselager@gmail.com (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-03-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jess Hasselager Petersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2015-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2015-05-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2014-10-28 tilføjes Direktion: Jess Hasselager Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejningsvirksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Legale ejere: KHJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-05-02)
Den 2014-10-28 tilføjes Navne: FB 39 ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Stiftere: KHJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)