Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: UITCH ISCRATCH PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: København El ApS. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2017-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRICTLY PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MADCALL COMMUNICATION ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: UITCH ISCRATCH PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UITCH ISCRATCH PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-29 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 31, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-24 tilføjes Direktion: Jacob Salling-Bjørneboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Legale ejere: Jacob Salling-Bjørneboe (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2014-10-24 tilføjes Navne: HAYSTACK HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-24 tilføjes Reelle ejere: Jacob Salling-Bjørneboe (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2014-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2014-10-24 tilføjes Stiftere: Jacob Salling-Bjørneboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Vedtægter: 2014-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)